Менеджмент
Сосюра Сергій Вікторович
Генеральний директор
Освіта:
Національний авіаційний університет України, Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництво». Кваліфікація – інженер з управління системою та технічного обслуговування.
Досвід роботи:
З 18.05.1995 по 31.10.2019 ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
Остання займана посада – Директор з виробництва, ремонту літаків і вертольотів
Дроздовський Любомир Петрович
Директор з правових питань
Освіта:
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”
Спеціалізація “Правознавство”
Досвід роботи:
З 07.2007 по теперішній час
Адвокатське об’єднання «Хасін та Дроздовський»
Партнер, Адвокат
Яременко Богдан Юрійович
Директор технічний
Освіта:
Промислово-економічний коледж “Національного Авіаційного університету”
Досвід роботи:
04.06.2010 по 05.03.2021 ДП “ЗАВОД 410 ЦА”
Остання займана посада – Директор з виробництва, ремонту літаків і вертольотів
Біденко Ігор Михайлович
Директор з якості
Освіта:
Харківський інститут льотчиків ВПС. Інженер-механік
Досвід роботи:
Керівник з якості МААК “УРГА” з 2019 по 2023рік